上海上电电机股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祁新平 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2013-05-19至2025-09-15 | 0.00 | 2331万 | 2022-09-16 |
李跃敏 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 65 | 2013-05-19至2025-09-15 | - | 325.8万 | 2022-09-16 |
李岳松 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 60 | 2017-05-12至2025-09-15 | - | 365.4万 | 2022-09-16 |
戚惠云 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 60 | 2017-12-28至2025-09-15 | - | 538.2万 | 2022-09-16 |
夏金弟 | 董事 | 大专 | 男 | 61 | 2013-05-19至2025-09-15 | - | 74.86万 | 2022-09-16 |
汤国忠 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 56 | 2017-12-12至2025-09-15 | - | 49.91万 | 2022-09-16 |
刘青 | 监事 | 高中 | 男 | 64 | 2013-05-19至2025-09-15 | - | 49.91万 | 2022-09-16 |
张飞红 | 职工监事 | 本科 | 女 | 47 | 2017-12-11至2025-09-15 | - | - | 2022-08-25 |
黄松梅 | 总经理,财务总监 | 硕士 | 女 | 52 | 2019-07-25至2025-09-15 | - | 240.2万 | 2022-09-16 |
陆文忠 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-04-03至2025-09-15 | - | - | 2023-04-03 |
评论
上海上美化妆品股份有限公司
上海上美化妆品股份有限公司(曾用名:上海上美化妆品有限公司),成立于2004年,上美股份成员,位于上海市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本39795.79万人民币,超过了99%的上海市同行,
上海上美化妆品股份有限公司
0
珠海上富电技股份有限公司
珠海上富电技股份有限公司(曾用名:珠海上富电技有限公司),成立于1993年,上富股份成员,位于广东省珠海市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本10595.9847万人
珠海上富电技股份有限公司
0