陕西盘龙药业集团股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢晓林 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2016-09-01至2025-09-08 | 38.68万 | 3719万 | 2022-09-17 |
吴杰 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 54 | 2016-08-29至2025-09-08 | 16.80万 | 67.5万 | 2022-09-17 |
张志红 | 董事 | 大专 | 男 | 60 | 2016-08-29至2025-09-08 | 12.60万 | 112.5万 | 2022-09-10 |
谢晓锋 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2016-08-29至2025-09-08 | 0.00 | 73.5万 | 2022-09-10 |
焦磊鹏 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2019-09-05至2025-09-08 | 8.000万 | - | 2022-09-10 |
任海云 | 独立董事 | 博士 | 女 | 50 | 2019-09-05至2025-09-08 | 8.000万 | - | 2022-09-10 |
张德柱 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2022-09-09至2025-09-08 | 15.39万 | 11.38万 | 2022-09-17 |
黄继林 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2024-05-21至2025-09-08 | 31.55万 | 3万 | 2024-05-22 |
牛晓峰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2022-09-09至2025-09-08 | 8.000万 | - | 2022-09-10 |
罗庆水 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 63 | 2016-09-01至2025-09-08 | 12.79万 | 20万 | 2022-09-17 |
朱文锋 | 监事 | 硕士 | 男 | 54 | 2022-09-09至2025-09-08 | 18.09万 | 9万 | 2022-09-10 |
马慧 | 监事 | 大专 | 女 | 41 | 2022-09-09至2025-09-08 | 7.190万 | 2万 | 2022-09-10 |
熊太林 | 职工监事 | 大专 | 男 | 48 | 2022-09-09至2025-09-08 | 11.38万 | - | 2022-08-25 |
陈哲坤 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2022-09-09至2025-09-08 | 37.18万 | 2000 | 2022-08-25 |
祝凤鸣 | 财务总监 | 中专 | 男 | 53 | 2016-09-01至2025-09-08 | 12.84万 | 24.75万 | 2022-09-17 |
胡奇飞 | 总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2024-01-30至2025-09-08 | - | - | 2024-02-01 |
孟重 | 副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2020-12-28至2025-09-08 | 21.61万 | 5万 | 2022-09-17 |
评论