广东九博科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑向东 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2016-12-19至2027-01-25 | - | 3047万 | 2024-01-29 |
江保华 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2016-12-19至2027-01-25 | - | 40万 | 2024-01-29 |
林琦武 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2016-12-19至2027-01-25 | 0.00 | 1296万 | 2024-01-29 |
徐建军 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2016-12-19至2027-01-25 | 0.00 | 707万 | 2024-01-29 |
戴锦雄 | 董事 | 高中 | 男 | 50 | 2016-12-19至2027-01-25 | - | - | 2024-01-29 |
朱海艳 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 46 | 2016-12-19至2027-01-25 | - | - | 2024-01-29 |
义小平 | 监事 | 本科 | 男 | 45 | 2016-12-19至2027-01-25 | - | 15万 | 2024-01-29 |
朱伟生 | 监事 | 本科 | 男 | 46 | 2021-01-26至2027-01-25 | - | 8万 | 2024-01-29 |
汪欢 | 财务总监 | 硕士 | 女 | 41 | 2016-12-19至2027-01-25 | - | 8万 | 2024-01-29 |
吴旭芬 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 28 | 2021-04-26至2027-01-25 | - | - | 2024-01-29 |
评论