山东坤泰新材料科技股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张明 | 董事长,董事 | 高中 | 男 | 59 | 2019-12-02 至 2025-11-24 | 125.3万 | 5739万 | 2023-01-30 |
陈凯 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2019-12-02 至 2025-11-24 | 58.74万 | - | 2023-01-30 |
耿佳辉 | 董事,副总经理,财务总监 | 本科 | 女 | 51 | 2019-12-02 至 2025-11-24 | 54.95万 | - | 2023-01-30 |
常舰 | 董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2022-11-25 至 2025-11-24 | 28.67万 | - | 2023-01-30 |
敬志勇 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2019-12-02 至 2025-11-24 | 5.250万 | - | 2023-01-30 |
孙聘银 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2019-12-02 至 2025-11-24 | 5.250万 | - | 2023-01-30 |
刘毅群 | 独立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2019-12-02 至 2025-11-24 | 5.250万 | - | 2023-01-30 |
李娟 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 41 | 2019-12-02 至 2025-11-24 | 8.560万 | - | 2023-01-30 |
汪满意 | 监事 | 硕士 | 女 | 36 | 2021-07-26 至 2025-11-24 | 16.32万 | - | 2023-01-30 |
林凯 | 监事 | 本科 | 男 | 31 | 2020-06-18 至 2025-11-24 | 11.29万 | - | 2023-01-30 |
张麟轩 | 总经理 | 本科 | 男 | 35 | 2023-04-24 至 2025-11-24 | 98.13万 | - | 2023-04-26 |
王翔宇 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 29 | 2021-01-29 至 2025-11-24 | 36.54万 | - | 2023-01-30 |
吴锦涛 | 副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2023-04-24 至 2025-11-24 | 114.9万 | - | 2023-04-26 |
评论