江苏丽岛新材料股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡征国 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 61 | 2012-01-15至2027-04-21 | 209.6万 | 1.187亿 | 2024-04-23 |
周克雄 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2024-04-22至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
蔡旻辰 | 董事 | 本科 | 女 | 31 | 2024-04-22至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
祝世超 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2024-04-22至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
魏佳眉 | 独立董事 | 本科 | 女 | 34 | 2024-04-22至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
高攀 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2023-04-20至2027-04-21 | 40.07万 | - | 2024-04-23 |
崔萍 | 独立董事 | 大专 | 女 | 64 | 2021-02-03至2027-04-21 | 2.760万 | - | 2024-04-23 |
陈波 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2012-01-15至2027-04-21 | 23.39万 | 46.67万 | 2024-04-23 |
阮广学 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 40 | 2023-01-16至2027-04-21 | 24.67万 | - | 2024-04-23 |
盛飞 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 42 | 2024-04-22至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
李同进 | 监事 | 本科 | 男 | 31 | 2024-04-22至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
于成龙 | 职工监事 | 高中 | 男 | 38 | 2024-04-22至2027-04-21 | - | - | 2024-03-30 |
金娜艳 | 财务总监 | 大专 | 女 | 45 | 2022-12-30至2027-04-21 | 28.42万 | - | 2022-12-31 |
评论