捷成微系统(惠州)股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭诺恒 | 董事长,董事,副总经理 | 大专 | 男 | 28 | 2022-05-25 至 2025-06-12 | - | - | 2022-06-14 |
郭永基 | 董事 | 高中 | 男 | 42 | 2022-05-25 至 2025-06-12 | - | - | 2022-06-14 |
郭立铭 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2019-01-22 至 2025-06-12 | - | - | 2022-06-14 |
陈雪梅 | 董事,财务总监 | 大专 | 女 | 47 | 2019-01-22 至 2025-06-12 | - | - | 2022-06-14 |
郭立德 | 董事 | 中专 | 男 | 40 | 2019-01-22 至 2025-06-12 | - | 88.97万 | 2022-06-14 |
闵爱民 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 35 | 2022-08-12 至 2025-06-12 | - | - | 2022-08-12 |
李丽珊 | 监事 | 本科 | 女 | 29 | 2022-08-12 至 2025-06-12 | - | - | 2022-08-12 |
陈新涛 | 职工监事 | 大专 | 男 | 53 | 2019-01-22 至 2025-06-12 | - | - | 2022-06-14 |
评论