好利来(中国)电子科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈修 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2021-06-18至2025-07-25 | 103.2万 | - | 2023-12-30 |
钱嫣虹 | 独立董事 | 博士 | 女 | 35 | 2023-10-17至2025-07-25 | 1.410万 | - | 2023-10-18 |
汤奇青 | 董事 | 大专 | 男 | 55 | 2021-06-17至2025-07-25 | 7.140万 | 1001万 | 2022-07-27 |
赵斌 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2021-06-17至2025-07-25 | 78.06万 | - | 2022-07-27 |
蔡黛燕 | 独立董事 | 本科 | 女 | 53 | 2021-06-17至2025-07-25 | 7.140万 | - | 2022-07-27 |
周晓鸣 | 独立董事 | - | 男 | 56 | 2022-07-26至2025-07-25 | 7.140万 | - | 2022-07-27 |
张东杰 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 38 | 2024-01-16至2025-07-25 | 65.62万 | - | 2024-01-17 |
李婷 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 44 | 2019-07-26至2025-07-25 | 25.64万 | 274 | 2022-07-27 |
林雪娇 | 监事 | 本科 | 女 | 49 | 2013-07-28至2025-07-25 | 15.59万 | - | 2022-07-27 |
黄致政 | 职工监事 | 本科 | 男 | 37 | 2021-08-31至2025-07-25 | 25.20万 | - | 2022-07-27 |
刘昊德 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2021-06-18至2025-07-25 | 65.10万 | - | 2022-07-27 |
评论
好利来(中国)电子科技股份有限公司
好利来(中国)电子科技股份有限公司,成立于1992年,好利科技成员,位于福建省厦门市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本18296.992万人民币,超过了98%的福建
好利来(中国)电子科技股份有限公司
0
中国电子科技开发有限公司
统一社会信用代码91110108100007728P法定代表人谢庆华注册资本10000万人民币成立日期1988-04-09企业类型有限责任公司(台港澳与境内合资)人员规模20-99人登记状态存续工商注
中国电子科技开发有限公司
0
艾利和电子科技(中国)有限公司
生产和销售数字音、视频编解码设备(MP3、CARA/V)及其配件、周边配套件,数字录放机(数字多媒体播放器)及其配件、周边配套件,卫星导航定位接收设备及关键部件(涉限除外),无线局域网(广域网)设备,
艾利和电子科技(中国)有限公司
0
中国电子科技财务有限公司
统一社会信用代码91110000717834993R法定代表人杨志军注册资本580000万成立日期2012-12-14企业类型有限责任公司(外商投资企业与内资合资)人员规模20-99人登记状态存续工商
中国电子科技财务有限公司
0
中国电子科技集团有限公司
发展历史
中国电子科技集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业,是中国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系,在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位,肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服
中国电子科技集团有限公司
0