江苏联瑞新材料股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李晓冬 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2014-08-06至2026-08-07 | 250.2万 | 3748万 | 2023-08-09 |
潘东晖 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2021-02-09至2026-08-07 | 0.00 | - | 2023-08-09 |
曹家凯 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2014-08-06至2026-08-07 | 94.97万 | 172.8万 | 2023-08-09 |
刘述峰 | 董事 | 本科 | 男 | 69 | 2014-08-06至2026-08-07 | 0.00 | - | 2023-08-09 |
李长之 | 董事 | 大专 | 男 | 80 | 2014-08-06至2026-08-07 | 48.98万 | 53.87万 | 2023-08-09 |
朱恒源 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-08-08至2026-08-07 | 3.330万 | - | 2023-08-09 |
吴凡 | 独立董事 | 博士 | 女 | 36 | 2023-08-08至2026-08-07 | 3.330万 | - | 2023-08-09 |
高娟 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 46 | 2021-07-12至2026-08-07 | 36.71万 | 5.034万 | 2023-08-09 |
朱刚 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2014-08-06至2026-08-07 | 23.59万 | 6.482万 | 2023-08-09 |
王小红 | 职工监事 | 本科 | 女 | 34 | 2021-07-12至2026-08-07 | 16.63万 | - | 2023-08-09 |
王松周 | 财务负责人 | 大专 | 男 | 60 | 2014-08-06至2026-08-07 | 58.52万 | 118.6万 | 2023-08-09 |
柏林 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 49 | 2017-06-12至2026-08-07 | 95.05万 | 33.92万 | 2023-08-09 |
评论