长春嘉诚信息技术股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庞景秋 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-06-02至2024-09-14 | - | 3204万 | 2022-08-30 |
常鹏翱 | 独立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2021-03-18至2024-09-14 | - | - | 2022-08-30 |
张洪岩 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-03-18至2024-09-14 | - | - | 2022-08-30 |
齐井春 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2015-06-02至2024-09-14 | - | 345.1万 | 2022-08-30 |
洪梅 | 董事 | 大专 | 女 | 54 | 2015-06-02至2024-09-14 | - | 640.8万 | 2022-08-30 |
李绍俊 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 46 | 2023-01-29至2024-09-14 | - | 20万 | 2023-01-31 |
王坤 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 43 | 2022-04-01至2024-09-14 | - | - | 2022-08-30 |
梁悌尹 | 监事 | 硕士 | 女 | 37 | 2024-05-17至2024-09-14 | - | - | 2024-05-21 |
王维一 | 监事 | 本科 | 女 | 35 | 2022-03-29至2024-09-14 | - | - | 2022-08-30 |
刘惠 | 董事会秘书,财务负责人 | 大专 | 女 | 48 | 2018-11-12至2024-09-14 | - | 36.55万 | 2022-08-30 |
崔放 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2021-09-18至2024-09-14 | - | - | 2021-09-23 |
李忆平 | 副总经理 | 大专 | 男 | 43 | 2021-09-18至2024-09-14 | - | 28.34万 | 2022-08-30 |
评论
长春信息技术职业学院
长春信息技术职业学院是经吉林省人民政府批准、教育部备案、纳入国家统招计划内招生,具有独立颁发毕业证书资格的普通高校。学院以信息技术为主,工、管、经综合发展,教学模式和人才培养工作得到了吉林省教育厅和教育部的充分肯定,分别于2010年9月、2015年9月顺利通过了教育部人才培养工作评估,2011年顺利通过了吉林省教育厅大学生思想政治教育工作评估。学院坐
长春信息技术职业学院
0
嘉智联信息技术股份有限公司
信息技术咨询服务;软件开发;办公用机械制造;办公设备及耗材、计算机网络设备、办公用品、印刷机械、安防产品、家用电器、通讯器材、预包装食品的批发、零售;其他办公设备维修;租赁和商务服务;会展会议服务。(
嘉智联信息技术股份有限公司
0
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司(曾用名:深圳市悦诚达信息技术有限公司),成立于2008年,位于广东省深圳市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了89%的广
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
0