江苏集华供应链管理股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵海兵 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 57 | 2016-03-21至2025-09-07 | - | 60万 | 2022-09-08 |
潘志杰 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 44 | 2021-03-15至2025-09-07 | - | - | 2022-09-08 |
赵海东 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 53 | 2016-03-21至2025-09-07 | - | 60万 | 2022-09-08 |
蒋啸峰 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2017-12-13至2025-09-07 | 0.00 | - | 2022-09-08 |
荣南溟 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2022-09-08至2025-09-07 | - | - | 2022-09-08 |
程宇 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 50 | 2019-09-23至2025-09-07 | - | - | 2022-09-08 |
单飞 | 监事 | 本科 | 男 | 43 | 2022-09-08至2025-09-07 | - | - | 2022-09-08 |
吕亚琴 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2020-06-18至2025-09-07 | - | - | 2022-09-08 |
周玲 | 监事 | 高中 | 女 | 49 | 2019-09-20至2025-09-07 | - | - | 2022-09-08 |
严戈月 | 职工监事 | 大专 | 女 | 47 | 2016-03-21至2025-09-07 | - | - | 2022-08-22 |
评论