天津天堰科技股份有限公司股东信息
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | 2016-12-21 | - | - | - | 2001-04-18 |
天津市千易投资有限公司 | - | 521.6646万元人民币 | 2016-12-21 | - | - | - | 2001-04-18 |
天津滨海新区创业风险投资引导基金有限公司 | - | 529.4118万元人民币 | 2099-01-31 | - | - | 3.27% | 2001-04-18 |
上海矩阵投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | - | 2001-04-18 |
刘雁飞 | - | 710.17万元人民币 | 2016-12-21 | - | - | 3.32% | 2001-04-18 |
法人股东(33方) | - | 7307.9608万元人民币 | 2016-12-21 | - | - | - | 2001-04-18 |
刘霄飞 | - | 5054.1223万元人民币 | 2016-12-21 | - | - | 31.23% | 2001-04-18 |
自然人股东(36人) | - | 1325.2058万元人民币 | 2016-12-21 | - | - | - | 2001-04-18 |
邱镇文 | - | 734.57万元人民币 | 2016-12-21 | - | - | 3.41% | 2001-04-18 |
评论