盛美半导体设备(上海)股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUIWANG | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 63 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | 276.9万 | 26.14万 | 2022-12-16 |
王坚 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2020-07-08 至 2025-11-15 | 263.3万 | 21.1万 | 2022-12-16 |
HAIPINGDUN | 董事 | 博士 | 男 | 75 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | - | - | 2022-11-17 |
STEPHENSUN-HAICHIAO | 董事 | 博士 | 男 | 76 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | - | - | 2022-11-17 |
罗千里 | 董事 | 硕士 | 男 | 65 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | - | - | 2022-11-17 |
李江 | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2020-03-30 至 2025-11-15 | - | - | 2022-11-17 |
黄晨 | 董事 | 硕士 | 男 | 33 | 2020-03-30 至 2025-11-15 | - | - | 2022-11-17 |
ZHANBINGREN | 独立董事 | 博士 | 男 | 65 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | 13.08万 | - | 2022-11-17 |
张荻 | 独立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | 2.750万 | - | 2022-11-17 |
彭明秀 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 62 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | 13.08万 | - | 2022-11-17 |
张苏彤 | 独立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2020-07-08 至 2025-11-15 | 13.08万 | - | 2022-11-17 |
TRACYDONGLIU | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 60 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | 7.850万 | - | 2022-12-16 |
戴烨栋 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-11-16 至 2025-11-15 | - | - | 2022-11-17 |
郭永粝 | 职工监事 | 本科 | 男 | 28 | 2022-11-16 至 2025-11-15 | 28.53万 | - | 2022-11-10 |
LISAYILUFENG | 财务负责人 | 硕士 | 女 | 66 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | 204.2万 | 13万 | 2022-12-16 |
陈福平 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 43 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | 231.2万 | 17.23万 | 2022-12-16 |
SOTHEARACHEAV | 副总经理 | 本科 | 男 | 72 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | 142.1万 | 13万 | 2022-12-16 |
罗明珠 | 董事会秘书 | 大专 | 女 | 41 | 2019-11-14 至 2025-11-15 | 120.2万 | 13.97万 | 2022-12-16 |
评论