淄博大亚金属科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩庆吉 | 董事长,董事 | 高中 | 男 | 60 | 2012-11-10至2025-01-24 | - | 4210万 | 2022-01-26 |
韩超 | 董事,总经理 | 中专 | 男 | 45 | 2012-11-10至2025-01-24 | - | 120万 | 2022-01-26 |
张社 | 董事,副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 51 | 2019-10-14至2025-01-24 | - | 16.95万 | 2022-01-26 |
赵国栋 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2012-11-10至2025-01-24 | 0.00 | - | 2022-01-26 |
蒋振峰 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2022-01-25至2025-01-24 | - | 12.03万 | 2022-01-26 |
胡银基 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 55 | 2020-09-08至2025-01-24 | - | 19.73万 | 2022-01-26 |
李冰洁 | 监事 | 本科 | 女 | 35 | 2018-11-28至2025-01-24 | 0.00 | - | 2022-01-26 |
宁莎莎 | 职工监事 | 本科 | 女 | 36 | 2020-07-11至2025-01-24 | - | - | 2022-01-10 |
傅琳 | 副总经理 | 本科 | 女 | 43 | 2019-09-27至2025-01-24 | - | - | 2022-01-26 |
评论