成都晶华光电科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪道清 | 董事长,董事 | 中专 | 男 | 71 | 2015-09-22至2024-09-20 | - | 37.24万 | 2022-05-31 |
汪锐 | 副董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 47 | 2018-09-21至2024-09-20 | - | - | 2023-08-09 |
徐明 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
刘中南 | 独立董事 | 博士 | 男 | 43 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
夏敏仁 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
陈玉民 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2015-09-22至2024-09-20 | 0.00 | 260万 | 2022-05-31 |
王晓辉 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 44 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
李强 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 54 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
李明 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2022-06-06至2024-09-20 | - | - | 2022-08-30 |
王金忠 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 61 | 2018-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
项中科 | 监事 | 大专 | 男 | 49 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
魏家平 | 监事 | 本科 | 男 | 59 | 2018-09-21至2024-09-20 | - | 8.06万 | 2022-05-31 |
何金 | 财务总监 | 本科 | 男 | 55 | 2018-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
孙元强 | 副总经理 | 大专 | 男 | 64 | 2015-09-22至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
梁华 | 副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2017-12-27至2024-09-20 | - | 403万 | 2022-05-31 |
评论