苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑丹 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2016-03-08 至 2025-03-04 | 0.00 | 450万 | 2022-03-07 |
冉翼 | 董事,总经理 | 高中 | 男 | 44 | 2016-03-08 至 2025-03-04 | - | - | 2022-03-07 |
彭春 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2016-03-08 至 2025-03-04 | - | - | 2022-03-07 |
安燕鹏 | 董事 | 大专 | 男 | 48 | 2016-03-08 至 2025-03-04 | 0.00 | - | 2022-03-07 |
张学庆 | 董事 | 高中 | 男 | 55 | 2016-03-08 至 2025-03-04 | 0.00 | - | 2022-03-07 |
黄源 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 49 | 2016-03-08 至 2025-03-04 | 0.00 | - | 2022-03-07 |
高满亮 | 监事 | 高中 | 男 | 50 | 2016-03-08 至 2025-03-04 | - | - | 2022-03-07 |
蒋守兵 | 职工监事 | 初中 | 男 | 42 | 2016-03-08 至 2025-03-04 | - | - | 2022-02-18 |
徐继青 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 50 | 2022-05-14 至 2025-03-04 | - | - | 2022-05-16 |
评论
喜鼎餐饮管理有限公司
餐饮企业总部管理;餐饮服务;会议接待服务;展览展示服务;房地产中介服务;室内外装饰装修工程、建筑工程设计、施工;电脑图文设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
喜鼎餐饮管理有限公司
0
苏州康德餐饮管理有限公司
餐饮管理,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
苏州康德餐饮管理有限公司
0
苏州楼兰餐饮管理有限公司
许可项目:食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:餐饮管理;社会经济咨询服务;市场营销策划;企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技
苏州楼兰餐饮管理有限公司
0
苏州东吴餐饮管理有限公司
即食食品生产、食品半成品生产(限中央厨房加工、生产);宾馆服务,中餐制售(宾馆服务,中餐制售仅限分支机构经营);为餐饮企业提供后勤管理服务;餐具、日用百货、食用农产品销售,市场营销策划,办公用品销售,
苏州东吴餐饮管理有限公司
0
唐鼎餐饮管理(上海)有限公司
餐饮企业管理(不含食品生产经营),日用百货、机械设备的销售,食品生产(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
唐鼎餐饮管理(上海)有限公司
0
蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司
餐饮管理、餐饮服务;日用百货、服饰、工艺礼品、旅游纪念品的零售;提供相关配套服务。中央厨房(仅限康桥路分公司):餐饮即食食品(面包;糕点)、餐饮半成品(生制)、餐饮半成品(热加工)、餐饮原料,食品流通
蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司
0