海南宜净环保股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潘德扣 | 董事长,董事,总经理 | - | 男 | 64 | 2015-11-19至2024-11-13 | - | 805.5万 | 2021-11-16 |
潘文秀 | 副董事长,董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 38 | 2018-11-16至2024-11-13 | - | 1997万 | 2021-11-16 |
吕剑中 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2015-11-19至2024-11-13 | 0.00 | 480.4万 | 2021-11-16 |
余刚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2015-11-19至2024-11-13 | - | - | 2021-11-16 |
许颙良 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2015-11-19至2024-11-13 | 0.00 | - | 2021-11-16 |
史勤 | 独立董事 | 大专 | 女 | 61 | 2015-11-19至2024-11-13 | - | - | 2021-11-16 |
臧青 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2021-11-14至2024-11-13 | - | 17.01万 | 2021-11-16 |
陈晟 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 31 | 2018-11-16至2024-11-13 | - | - | 2021-11-16 |
许云 | 监事 | - | 男 | 40 | 2015-11-19至2024-11-13 | 0.00 | - | 2021-11-16 |
傅华平 | 职工监事 | - | 男 | 66 | 2018-11-16至2024-11-13 | - | - | 2021-11-16 |
唐闻龙 | 董事会秘书,财务总监 | - | 男 | 43 | 2020-07-21至2024-11-13 | - | 10.64万 | 2021-11-16 |
朱凤侠 | 副总经理 | - | 女 | 45 | 2021-11-14至2024-11-13 | - | 106.4万 | 2021-11-16 |
评论
净宜
义乌市麻园商贸有限公司成立于2013-01-16,法定代表人为余云明,经营范围包括家居日用品、饰品、工艺品、服装、鞋、帽、围巾、玩具、针纺织品、十字绣、化妆品(不含危险化学品)、(以下经营范围不含图书
净宜
0
福建龙净环保股份有限公司
福建龙净环保股份有限公司(曾用名:福建龙净股份有限公司),成立于1998年,闽西兴杭国有资产投资经营成员,位于福建省龙岩市,是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本106905万人民币,超过
福建龙净环保股份有限公司
0
海南蓝岛环保产业股份有限公司
海南蓝岛环保产业股份有限公司(曾用名:海南海岛环保建材有限公司),成立于2006年,海南海岛成员,位于海南省儋州市,是一家以从事生态保护和环境治理业为主的企业。企业注册资本22008万人民币,超过了9
海南蓝岛环保产业股份有限公司
0
易净环保
湖南易净环保科技有限公司是一家集环保设备开发、生产、安装、调试,环保项目的规划、可研、设计、施工及运营等水环境全产业链于一体的高新技术企业,旗下拥有创新设计研究院、智能制造研究院、智能物联网平台、新材
易净环保
0