深圳市星龙科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄建钟 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 50 | 2013-12-17至2026-02-28 | - | 905.5万 | 2023-03-03 |
陈汉新 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 62 | 2013-12-17至2026-02-28 | - | 598.8万 | 2023-03-03 |
陈钢 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 40 | 2013-12-17至2026-02-28 | - | 20.22万 | 2023-03-03 |
黄清乐 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2013-12-17至2026-02-28 | - | 331.7万 | 2023-03-03 |
葛孝祥 | 董事 | - | - | - | 2016-12-29至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-03 |
廖汉鑫 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 38 | 2013-12-17至2026-02-28 | - | 9.86万 | 2023-03-03 |
粟晓航 | 监事 | 本科 | 男 | 33 | 2022-09-08至2026-02-28 | - | - | 2023-03-03 |
张颖豪 | 职工监事 | 本科 | 男 | 34 | 2017-03-20至2026-02-28 | - | - | 2023-03-03 |
陈丽萍 | 财务总监 | 大专 | 女 | 60 | 2013-12-17至2026-02-28 | - | 6万 | 2023-03-03 |
俞珊 | 董事会秘书 | - | 女 | 31 | 2020-04-02至2026-02-28 | - | - | 2023-03-03 |
评论