中青旅控股股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-08
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倪阳平 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 52 | 2022-06-27至2025-06-26 | 113.0万 | - | 2022-06-28 |
王思联 | 副董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 51 | 2022-06-27至2025-06-26 | 104.2万 | - | 2022-06-28 |
范思远 | 董事,董事会秘书,副总裁 | 本科 | 男 | 48 | 2022-06-27至2025-06-26 | 81.18万 | - | 2022-06-28 |
刘卓飞 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 43 | 2024-04-01至2025-06-26 | - | - | 2024-04-03 |
高鹭华 | 副总裁 | 本科 | 女 | 53 | 2024-04-01至2025-06-26 | - | - | 2024-04-03 |
王新侠 | 副总裁 | 本科 | 女 | 58 | 2022-11-09至2025-06-26 | 96.42万 | - | 2022-11-10 |
李聚合 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2020-05-13至2025-06-26 | 7.140万 | - | 2022-06-28 |
李任芷 | 独立董事 | 本科 | 男 | 66 | 2020-05-13至2025-06-26 | 7.140万 | - | 2022-06-28 |
贾宏 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2022-06-27至2025-06-26 | 0.00 | - | 2022-06-28 |
郑颖宇 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2018-12-28至2025-06-26 | 0.00 | - | 2022-06-28 |
王霆 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2022-06-27至2025-06-26 | 7.140万 | - | 2022-06-28 |
高志权 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2022-06-27至2025-06-26 | 0.00 | - | 2022-06-28 |
谢辉 | 董事 | 博士 | 女 | 46 | 2021-05-31至2025-06-26 | 0.00 | - | 2022-06-28 |
窦超 | 独立董事 | 博士 | 男 | 34 | 2023-07-07至2025-06-26 | 3.460万 | - | 2023-07-08 |
徐曦 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 52 | 2022-06-27至2025-06-26 | 102.8万 | - | 2022-06-28 |
潘文捷 | 监事 | 硕士 | 女 | 56 | 2018-12-28至2025-06-26 | 0.00 | - | 2022-06-28 |
卜方方 | 职工监事 | 本科 | 女 | 45 | 2022-06-27至2025-06-26 | 48.66万 | - | 2022-06-28 |
评论
中青旅控股股份有限公司
中青旅控股股份有限公司(曾用名:中青旅股份有限公司),成立于1997年,中国光大集团成员,位于北京市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本72384万人民币,超过了99%的北京市同行,实缴资
中青旅控股股份有限公司
0
中青旅CYTS
创立于1980年,中国光大集团成员企业,旗下拥有中青旅/乌镇/古北水镇/遨游网/中青博联/山水时尚酒店/耀悦/中青旅联科/中青旅博汇等一系列知名企业和业务品牌中青旅是中国旅游行业改革开放的见证者。19
中青旅CYTS
0
重庆中青旅
重庆中国青年旅行社有限公司(www.ytszg.com)是共青团中央下属企业——中青旅集团(CYTS)的成员单位,简称“重庆中青旅”。重庆中青旅是由旅游局颁证具有出境游组团资质的国际旅行社,经营涵盖全
重庆中青旅
0
中青旅海天
北京中青旅海天数码科技有限公司(BEIJINGCYTSESKYDIGITALTECHNOLOGYCOLTD)成立于2001年,注册资本2000万元人民币,是上市公司G中青旅(A股代码:600138)科
中青旅海天
0