杭州持正科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姚胜强 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2015-03-23至2027-01-04 | - | 3480万 | 2024-01-08 |
屠锡勇 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2015-03-23至2027-01-04 | - | - | 2024-01-08 |
林丽 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2015-03-23至2027-01-04 | - | 174万 | 2024-01-08 |
沈一开 | 独立董事 | 本科 | 男 | 46 | 2024-01-05至2027-01-04 | - | - | 2024-01-08 |
袁剑锋 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2024-01-05至2027-01-04 | - | - | 2024-01-08 |
徐纳 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2024-01-05至2027-01-04 | - | - | 2024-01-08 |
陈长胜 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2016-12-01至2027-01-04 | - | 12万 | 2024-01-08 |
郭鹤峰 | 董事 | 大专 | 男 | 43 | 2022-12-28至2027-01-04 | - | - | 2024-01-08 |
汪剑辉 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 37 | 2024-01-05至2027-01-04 | - | - | 2024-01-08 |
莫燕飞 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 40 | 2021-07-18至2027-01-04 | - | - | 2024-01-08 |
朱力伟 | 监事 | 硕士 | 男 | 35 | 2022-07-08至2027-01-04 | - | - | 2024-01-08 |
姚国平 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2016-06-03至2027-01-04 | - | - | 2023-12-21 |
评论
杭州持正科技股份有限公司
企业类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)登记状态存续统一社会信用代码91330100574359987R法定代表人姚胜强成立日期2011-05-10注册资本12000万人民币工商注册号3301
杭州持正科技股份有限公司
0
沈持正
沈持正,1968年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992年进入双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂,历任供应科副科长、采购部部长,2002年至2007年间历任双飞材料前身嘉善县双飞无油润滑
沈持正
0
持正环境
河北持正环境科技有限公司成立于2014年,总部位于河北省石家庄市,在河北省多地市设有分公司或办事处,业务范围覆盖了河北省各地市县、北京市、天津市、宁夏回族自治区等区域,是经河北省质量技术监督局批准的专
持正环境
0
杭州风云科技股份有限公司
服务:数据处理技术、多媒体技术、计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,计算机系统集成,制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧,文化艺术交流活动策划(
杭州风云科技股份有限公司
0
杭州得力科技股份有限公司
研发、生产、销售:粘合剂;服务:光伏电子辅料、建筑材料、电子浆料的技术开发、技术服务;批发零售:建筑材料、五金、仪器仪表、装饰材料、水处理设备及水处理剂;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律
杭州得力科技股份有限公司
0
杭州大自然科技股份有限公司
杭州大自然科技股份有限公司(曾用名:杭州大自然光电科技股份有限公司),成立于1992年,苏州国际发展集团成员,位于浙江省杭州市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本8963万人民币,超过
杭州大自然科技股份有限公司
0
杭州长川科技股份有限公司
杭州长川科技股份有限公司(曾用名:杭州长川科技有限公司),成立于2008年,长川科技成员,位于浙江省杭州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本60432.8728万人
杭州长川科技股份有限公司
0