奥佳华智能健康科技集团股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邹剑寒 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2010-11-22至2026-09-03 | 140.0万 | 1.276亿 | 2023-09-05 |
李五令 | 副董事长,董事,常务副总经理 | 高中 | 男 | 68 | 2010-11-22至2026-09-03 | 126.3万 | 1.124亿 | 2023-09-05 |
陈淑美 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 49 | 2017-03-15至2026-09-03 | 137.3万 | 112万 | 2023-09-05 |
郭桃花 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2022-07-04至2026-09-03 | 133.0万 | - | 2023-09-05 |
肖婷婷 | 董事 | 本科 | 女 | 41 | 2020-06-19至2026-09-03 | 124.8万 | 8.75万 | 2023-09-05 |
林建华 | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2020-06-19至2026-09-03 | 352.0万 | 14.8万 | 2023-09-05 |
蔡天智 | 独立董事 | 本科 | 男 | 64 | 2020-06-19至2026-09-03 | 10.00万 | - | 2023-09-05 |
曹阳 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2023-09-04至2026-09-03 | 3.330万 | - | 2023-09-05 |
王志强 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2023-09-04至2026-09-03 | 3.330万 | - | 2023-09-05 |
杨青 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 40 | 2020-06-19至2026-09-03 | 48.76万 | 3.8万 | 2023-09-05 |
王宏伟 | 监事 | 硕士 | 男 | 48 | 2017-03-15至2026-09-03 | 44.97万 | 1000 | 2023-09-05 |
易卫东 | 监事 | 本科 | 男 | 52 | 2017-03-15至2026-09-03 | 28.91万 | - | 2023-09-05 |
苏卫标 | 财务总监 | 大专 | 男 | 46 | 2010-11-22至2026-09-03 | 129.0万 | 92.52万 | 2023-09-05 |
李巧巧 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 女 | 48 | 2012-07-18至2026-09-03 | 98.92万 | 92.5万 | 2023-09-05 |
评论
开能健康科技集团股份有限公司
开能健康科技集团股份有限公司(曾用名:上海开能环保设备股份有限公司),成立于2001年,位于上海市,是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本57717.5948万人民币,实缴资本19463.
开能健康科技集团股份有限公司
0
华尔科技集团股份有限公司
纺织技术开发、服务、推广;生产销售袜子及其他针织品.医疗保健型纺织品[医用卫生材料及敷料]、家居用品、雕塑工艺品、金属工艺品、花画工艺品;服装、针纺织品及原料(不含鲜茧和籽棉)、纸制品、塑料制品、橡胶
华尔科技集团股份有限公司
0
新里程健康科技集团股份有限公司
新里程健康科技集团股份有限公司(曾用名:恒康医疗集团股份有限公司),成立于2001年,北京新里程健康产业集团成员,位于甘肃省陇南市,是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本326416.3753
新里程健康科技集团股份有限公司
0
卫宁健康科技集团股份有限公司
发展历程
卫宁健康始建于1994年,2011年在深交所上市。
2023年7月3日上午,卫宁健康科技集团股份有限公司(300253.SZ,以下简称“卫宁健康”)开盘后股价迅速跌停,跌幅19.66%,报8.66元/股,一天之内市值蒸发逾46亿元。
2024年6月,卫宁健康科技集团股份有限公司
卫宁健康科技集团股份有限公司
0
捷佳润科技集团股份有限公司
许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程设计;国营贸易管理货物的进出口;技术进出口;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
捷佳润科技集团股份有限公司
0