广东柏亚供应链股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴名城 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 32 | 2021-10-08至2025-09-18 | - | - | 2022-12-09 |
黄文彦 | 董事 | 本科 | 女 | 56 | 2020-05-13至2025-09-18 | - | - | 2022-09-19 |
符成平 | 董事 | - | 女 | 51 | 2023-12-08至2025-09-18 | - | - | 2023-12-08 |
胡燕平 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 51 | 2016-08-29至2025-09-18 | - | 600万 | 2022-12-09 |
黄署 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 40 | 2019-02-13至2025-09-18 | - | - | 2022-12-09 |
陈建思 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 51 | 2022-09-19至2025-09-18 | - | - | 2022-09-19 |
林晓丹 | 监事 | - | 女 | 31 | 2022-09-19至2025-09-18 | - | - | 2022-09-19 |
张虹 | 职工监事 | - | 女 | 38 | 2022-09-19至2025-09-18 | - | - | 2022-09-19 |
林惠丽 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 36 | 2022-12-08至2025-09-18 | - | - | 2022-12-09 |
评论