蓝盾信息安全技术股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗宇航 | 董事长,董事 | - | 男 | 58 | 2022-07-13至2024-07-18 | 0.00 | - | 2022-07-14 |
陈伟纯 | 副董事长,董事,总裁 | - | 男 | 43 | 2021-07-19至2024-07-18 | 36.73万 | - | 2021-07-19 |
李根森 | 董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 男 | 64 | 2020-03-20至2024-07-18 | 41.31万 | - | 2021-07-19 |
刘波 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2021-07-19至2024-07-18 | 6.000万 | - | 2021-07-19 |
张敏 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 59 | 2021-07-19至2024-07-18 | 6.000万 | - | 2021-07-19 |
蔡镇顺 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 68 | 2018-07-30至2024-07-18 | 6.000万 | - | 2021-07-19 |
陈文浩 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 53 | 2009-07-31至2024-07-18 | 34.85万 | - | 2021-07-19 |
冯明强 | 监事 | 本科 | 男 | 53 | 2012-07-26至2024-07-18 | 14.57万 | - | 2021-07-19 |
詹桂彬 | 职工监事 | 高中 | 男 | 47 | 2009-07-31至2024-07-18 | 20.71万 | - | 2021-07-19 |
柯明海 | 财务总监 | - | 男 | 52 | 2021-04-12至2024-07-18 | 34.98万 | - | 2021-07-19 |
评论
蓝盾信息安全技术有限公司
企业类型有限责任公司(法人独资)登记状态存续统一社会信用代码914401015895275416法定代表人陈伟纯成立日期2012-02-08注册资本55000万人民币工商注册号440101000189
蓝盾信息安全技术有限公司
0
重庆厚盾安全技术股份有限公司
企业类型股份有限公司登记状态存续统一社会信用代码91500000082402643A法定代表人杨涛成立日期2013-11-04注册资本1000万工商注册号500901000316735组织机构代码-纳
重庆厚盾安全技术股份有限公司
0