苗棣担任法定代表人的公司
一共
1个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-26
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
新沂兴观影视文化工作室 | 100% | 1万人民币 | 2018-4-19 | 注销 |
评论
贵州苗仁堂制药有限责任公司
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(贴
贵州苗仁堂制药有限责任公司
0
胡昌苗
人物履历
1986年,北京大学经济地理学专业研究生毕业,并获北京大学理学硕士学位。
2001年07月至2003年03月,任中国建设银行个人银行业务部副总经理;
2003年03月至2004年12月,任中国建设银行信用卡中心副总经理;
2004年12月至2005年6月,任中国建设银行行长
胡昌苗
0