安徽德力日用玻璃股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施卫东 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2009-10-24至2027-05-16 | 84.52万 | 1.242亿 | 2024-05-18 |
黄小峰 | 董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2020-12-18至2027-05-16 | 29.95万 | - | 2024-05-18 |
王文兵 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2020-12-18至2027-05-16 | 5.710万 | - | 2024-05-18 |
刘永伟 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
高利芳 | 独立董事 | 博士 | 女 | 44 | 2022-09-20至2027-05-16 | 5.710万 | - | 2024-05-18 |
俞乐 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2009-10-24至2027-05-16 | 46.88万 | 40万 | 2024-05-18 |
张达 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 59 | 2009-10-24至2027-05-16 | 42.41万 | 30万 | 2024-05-18 |
程英岭 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2016-04-22至2027-05-16 | 67.32万 | - | 2024-05-18 |
卫树云 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2020-12-18至2027-05-16 | 30.24万 | - | 2024-05-18 |
施永丽 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 54 | 2024-05-17至2027-05-16 | 33.77万 | - | 2024-05-18 |
吴强 | 监事 | 大专 | 男 | 56 | 2020-12-18至2027-05-16 | 39.68万 | - | 2024-05-18 |
龚明辉 | 监事 | 大专 | 男 | 50 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
吴健 | 财务总监 | 本科 | 男 | 41 | 2023-04-17至2027-05-16 | 28.14万 | - | 2024-05-18 |
胡军 | 副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2018-05-14至2027-05-16 | 28.98万 | - | 2024-05-18 |
童海燕 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 39 | 2023-04-17至2027-05-16 | 12.72万 | - | 2024-05-18 |
评论