黄山申格电子科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张宏远 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 45 | 2020-07-10 至 2026-08-27 | - | - | 2023-08-28 |
部荣娇 | 董事 | 大专 | 女 | 69 | 2020-07-10 至 2026-08-27 | - | - | 2023-08-28 |
杨霞萍 | 董事 | 高中 | 女 | 51 | 2020-07-10 至 2026-08-27 | - | - | 2023-08-28 |
卢文彬 | 董事 | 大专 | 男 | 75 | 2023-08-28 至 2026-08-27 | - | - | 2023-08-28 |
屠国平 | 董事 | - | 男 | 68 | 2023-08-28 至 2026-08-27 | - | - | 2023-08-28 |
袁梅梅 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 47 | 2020-07-10 至 2026-08-27 | - | - | 2023-08-28 |
申洁 | 监事 | 大专 | 女 | 44 | 2020-07-10 至 2026-08-27 | - | - | 2023-08-28 |
毕金丹 | 职工监事 | 大专 | 女 | 35 | 2023-10-19 至 2026-08-27 | - | - | 2023-10-20 |
钱海萍 | 董事会秘书,财务负责人 | 大专 | 女 | 35 | 2020-07-10 至 2026-08-27 | - | - | 2023-08-28 |
部荣瓒 | 总经理 | 大专 | 男 | 64 | 2020-07-10 至 2026-08-27 | - | - | 2023-08-28 |
李先俊 | 副总经理 | 大专 | 男 | 44 | 2020-07-10 至 2026-08-27 | - | - | 2023-08-28 |
评论
黄山申格电子科技股份有限公司
黄山申格电子科技股份有限公司(曾用名:黄山申格电子科技有限公司),成立于2011年,位于安徽省黄山市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本800万人民币,实缴资本800
黄山申格电子科技股份有限公司
0
黄山申格电子科技有限公司
电容器、电容柜、永磁电机、磁性材料、光电测试仪及其它元器件研发、生产、销售;太阳能应用产品、电容器用金属化薄膜及其它零部件生产、销售。模具和塑胶产品的设计、研发、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口
黄山申格电子科技有限公司
0
黄山振州电子科技股份有限公司
新能源、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电容器研发、生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家禁止、限制和指定
黄山振州电子科技股份有限公司
0
苏州康尼格电子科技股份有限公司
苏州康尼格电子科技股份有限公司(曾用名:常熟康尼格科技有限公司),成立于2010年,位于江苏省苏州市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了79%的江苏省同行
苏州康尼格电子科技股份有限公司
0
广州裕申电子科技有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)登记状态存续统一社会信用代码914401033275348567法定代表人王军成立日期2014-12-25注册资本1000万人民币工商注册号4401030002
广州裕申电子科技有限公司
0
河南福申电子科技有限公司
一般项目:电子元器件制造;集成电路制造;集成电路销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;安防设备制造;安防设备
河南福申电子科技有限公司
0