深圳市漫步者科技股份有限公司主要成员
一共
19个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-08
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张文东 | 董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 57 | 2007-10-26至2026-01-05 | 75.09万 | 2.371亿 | 2023-01-07 |
肖敏 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 53 | 2007-10-26至2026-01-05 | 103.0万 | 1.898亿 | 2023-01-07 |
张文昇 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 54 | 2013-12-16至2026-01-05 | 102.3万 | 2914万 | 2023-01-07 |
沈定坤 | 副总裁 | - | 男 | 42 | 2021-08-17至2026-01-05 | 114.3万 | 9000 | 2023-01-07 |
秦昌峰 | 副总裁 | 本科 | 男 | 45 | 2021-08-17至2026-01-05 | 100.8万 | - | 2023-01-07 |
李晓东 | 董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 男 | 57 | 2007-10-26至2026-01-05 | 103.7万 | 21万 | 2023-01-07 |
温煜 | 副总裁 | 本科 | 男 | 41 | 2017-01-06至2026-01-05 | 169.6万 | 19.69万 | 2023-01-07 |
张霖 | 副总裁 | 本科 | 男 | 40 | 2024-04-24至2026-01-05 | - | - | 2024-04-26 |
刘红波 | 副总裁 | 本科 | 男 | 56 | 2024-04-24至2026-01-05 | - | - | 2024-04-26 |
王晓红 | 董事 | 本科 | 女 | 58 | 2007-10-26至2026-01-05 | 47.23万 | 3403万 | 2023-01-07 |
张昱波 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2020-01-06至2026-01-05 | 10.00万 | - | 2023-01-07 |
周卫斌 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2010-12-13至2026-01-05 | 0.00 | - | 2023-01-07 |
王瑛 | 董事 | 硕士 | 女 | 47 | 2021-05-26至2026-01-05 | 0.00 | - | 2023-01-07 |
李全兴 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2023-01-06至2026-01-05 | 10.00万 | - | 2023-01-07 |
秦永慧 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-01-06至2026-01-05 | 10.00万 | - | 2023-01-07 |
王九均 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 71 | 2017-01-06至2026-01-05 | 0.00 | - | 2023-01-07 |
范钢娟 | 监事 | 硕士 | 女 | 57 | 2007-10-26至2026-01-05 | 0.00 | - | 2023-01-07 |
林庆粦 | 职工监事 | - | 男 | 45 | 2019-12-19至2026-01-05 | 12.19万 | - | 2022-12-21 |
王红蓉 | 财务总监 | 硕士 | 女 | 52 | 2012-07-17至2026-01-05 | 115.3万 | 15.8万 | 2023-01-07 |
评论