江苏速升自动化装备股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王燏斌 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2021-05-19至今 | - | 1332万 | 2021-05-20 |
俞玉平 | 董事 | - | 男 | 62 | 2021-05-12至今 | - | - | 2021-05-12 |
王树生 | 董事 | 本科 | 男 | 68 | 2012-01-30至今 | - | 1838万 | 2021-05-12 |
郑卫星 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2012-01-30至今 | - | 796.2万 | 2021-05-12 |
张学东 | 董事 | 本科 | 男 | 74 | 2012-01-30至今 | - | 150万 | 2021-05-12 |
张钰 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 54 | 2014-12-02至今 | - | - | 2021-05-20 |
周云岭 | 监事 | 中专 | 男 | 53 | 2012-01-30至今 | - | - | 2021-05-12 |
李祖强 | 职工监事 | 本科 | 男 | 63 | 2014-12-02至今 | - | - | 2021-04-21 |
林青 | 财务负责人 | 硕士 | 女 | 51 | 2012-01-30至今 | - | - | 2021-05-20 |
江犁 | 总经理,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 38 | 2021-05-19至今 | - | - | 2021-05-20 |
陆明 | 副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2012-01-30至今 | - | - | 2021-05-20 |
评论