武汉天源环保股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄开明 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2014-01-07至今 | 88.40万 | 214.3万 | 2021-12-10 |
黄昭玮 | 副董事长,董事,总裁 | 本科 | 男 | 36 | 2012-04-01至今 | 61.49万 | 420.2万 | 2021-12-10 |
王筛林 | 副总裁 | 中专 | 男 | 54 | 2018-07-01至今 | 48.02万 | 15.42万 | 2021-12-10 |
李丽娟 | 副总裁 | 硕士 | 女 | 43 | 2018-07-01至今 | 25.73万 | 54.68万 | 2021-12-10 |
李明 | 副总裁 | 本科 | 男 | 35 | 2019-06-06至今 | 35.85万 | 11万 | 2021-12-10 |
陈少华 | 副总裁 | 本科 | 男 | 47 | 2018-07-01至今 | 32.80万 | 35万 | 2021-12-10 |
姚颐 | 独立董事 | 博士 | 女 | 52 | 2022-07-06至今 | 10.00万 | - | 2022-07-06 |
袁天荣 | 独立董事 | 博士 | 女 | 60 | 2022-05-05至今 | 10.00万 | - | 2022-05-05 |
李娟 | 董事 | 本科 | 女 | 35 | 2014-02-07至今 | 26.00万 | 8.405万 | 2021-12-10 |
邓玲玲 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 大专 | 女 | 49 | 2012-04-01至今 | 48.47万 | 87.06万 | 2021-12-10 |
李颀 | 董事 | 硕士 | 女 | 39 | 2019-05-13至今 | 25.52万 | 83.86万 | 2021-12-10 |
庞学玺 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2019-05-13至今 | 0.00 | - | 2021-12-10 |
李先旺 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-08-15至今 | 10.00万 | - | 2021-12-10 |
王娇 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 40 | 2018-07-01至今 | 21.76万 | - | 2021-12-10 |
杨顺杰 | 职工监事 | 本科 | 男 | 37 | 2022-03-23至今 | 11.73万 | - | 2022-03-24 |
李红 | 职工监事 | 本科 | 女 | 41 | 2019-03-25至今 | 36.56万 | - | 2021-12-10 |
评论