江苏南大光电材料股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯剑松 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2017-06-28至2027-05-14 | 116.6万 | - | 2024-05-15 |
张兴国 | 董事 | 大专 | 男 | 69 | 2013-10-30至2027-05-14 | 0.00 | 3591万 | 2024-05-15 |
王陆平 | 董事,总经理,技术总监 | 博士 | 男 | 63 | 2021-01-11至2027-05-14 | 183.5万 | 65万 | 2024-05-15 |
茅炳荣 | 职工董事 | 本科 | 男 | 57 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | - | 2024-05-15 |
方文晖 | 董事 | 博士 | 男 | 57 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | - | 2024-05-15 |
杨富华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | - | 2024-05-15 |
张久俊 | 独立董事 | 博士 | 男 | 68 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | - | 2024-05-15 |
曹磊 | 独立董事 | 博士 | 女 | 61 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | - | 2024-05-15 |
权小锋 | 独立董事 | 博士 | 男 | 43 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | - | 2024-05-15 |
姜田 | 监事会主席 | - | 男 | 45 | 2021-09-01至2027-05-14 | 12.00万 | - | 2024-05-15 |
吴国华 | 监事 | 硕士 | 男 | 60 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | - | 2024-05-15 |
王萍 | 职工监事 | 本科 | 女 | 52 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | - | 2024-05-15 |
陆振学 | 副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 51 | 2022-01-17至2027-05-14 | 116.4万 | - | 2024-05-15 |
周建峰 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2023-10-26至2027-05-14 | 9.460万 | - | 2024-05-15 |
陈化冰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2010-10-23至2027-05-14 | 104.2万 | 178.6万 | 2024-05-15 |
陆志刚 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2022-01-17至2027-05-14 | 118.1万 | 1.04万 | 2024-05-15 |
评论
江苏南大电子信息技术股份有限公司
电子信息技术产品及软件的研发、生产、销售,电子信息设备的销售及维护、修理(地面卫星接受设备除外),国内贸易,经济信息咨询服务,信息技术转让、技术咨询、技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,智
江苏南大电子信息技术股份有限公司
0
江苏南大先腾信息产业股份有限公司
江苏南大先腾信息产业股份有限公司(曾用名:江苏南大先腾信息产业有限公司),成立于2000年,位于江苏省南京市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本2200万人民币,超过了95%的江苏省同行,
江苏南大先腾信息产业股份有限公司
0
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
江苏南瓷绝缘子股份有限公司(曾用名:南京南瓷铁路电气设备有限责任公司),成立于2001年,南瓷股份成员,位于江苏省镇江市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本5100万人民币,超过
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
0
江苏南农高科技股份有限公司
农业生物高新技术产品的研发、制造、销售;胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线(2条)、细菌活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线的生产;农业高新技术转让、技术咨询;
江苏南农高科技股份有限公司
0
陕西莱特光电材料股份有限公司
陕西莱特光电材料股份有限公司(曾用名:陕西莱特光电科技有限公司),成立于2010年,上海特莱晶科技成员,位于陕西省西安市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本40243
陕西莱特光电材料股份有限公司
0