申科滑动轴承股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何建南 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 34 | 2016-06-15至今 | 48.88万 | - | 2024-03-01 |
蔡乐华 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 64 | 2016-05-30至今 | 7.000万 | - | 2021-04-24 |
王社坤 | 独立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2016-05-30至今 | 7.000万 | - | 2021-04-24 |
齐悦 | 董事 | 硕士 | 女 | 34 | 2018-02-05至今 | 0.00 | - | 2021-04-24 |
王志强 | 独立董事 | 本科 | 男 | 37 | 2023-09-13至今 | 2.330万 | - | 2023-09-14 |
何铁财 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 51 | 2018-02-05至今 | 32.83万 | 25万 | 2021-04-24 |
蔡武波 | 监事 | 本科 | 男 | 43 | 2018-02-05至今 | 15.42万 | - | 2021-04-24 |
杨岳松 | 职工监事 | 大专 | 男 | 42 | 2021-04-23至今 | 8.520万 | - | 2021-04-24 |
谢昶 | 财务总监 | 本科 | 男 | 61 | 2015-05-12至今 | 35.54万 | - | 2021-04-24 |
黄宝法 | 副总经理 | 大专 | 男 | 55 | 2008-12-08至今 | 33.33万 | 26.5万 | 2021-04-24 |
张远海 | 副总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2008-12-08至今 | 40.08万 | 26万 | 2021-04-24 |
陈兰燕 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 40 | 2015-05-29至今 | 33.82万 | - | 2021-04-24 |
评论
申科滑动轴承股份有限公司
申科滑动轴承股份有限公司,成立于1996年,申科股份成员,位于浙江省绍兴市,是一家以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本15000万人民币,超过了99%的浙江省同行,实缴资本15000万人民币,
申科滑动轴承股份有限公司
0
河北申科电子股份有限公司
工业自动化仪表及附件、精密互感器、仪器、仪表成套服务、机器设备制造维修及销售,非晶、微晶软磁合金带材生产、销售,房屋租赁,机械设备租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出
河北申科电子股份有限公司
0
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
浙江长盛滑动轴承股份有限公司(曾用名:浙江长盛滑动轴承有限公司),成立于1995年,长盛轴承成员,位于浙江省嘉兴市,是一家以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本29886.783万人民币,超过了
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
0
申科SNK
申科始创于1985年,总部位于中国河北省辛集市,旗下有多家子公司和研发机构,分布在北京、上海、深圳、天津、杭州、石家庄、保定等地,现有员工1800人,产品覆盖国内30多个省市区,出口20多个国家和地区
申科SNK
0
申科SHENKE
申科实业公司,创建于1992年,经过多年的励精图治,不断的发展壮大,现已成为集教学实验设备生产、销售和安装为一体的产品多元化,管理科学化、市场国际化的优秀生产企业。公司位于辽宁省凤城市风景秀丽的凤凰山
申科SHENKE
0