江西煌上煌集团食品股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
褚浚 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2017-09-07至2026-09-17 | 131.6万 | 1654万 | 2023-09-19 |
褚剑 | 副董事长,董事,副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2017-09-07至2026-09-17 | 119.7万 | 1654万 | 2023-09-19 |
黄倬桢 | 独立董事 | 本科 | 男 | 68 | 2022-11-14至2026-09-17 | 9.600万 | - | 2023-09-19 |
章美珍 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 60 | 2022-11-14至2026-09-17 | 9.600万 | - | 2023-09-19 |
范旭明 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2011-08-26至2026-09-17 | 105.6万 | 99.38万 | 2023-09-19 |
徐桂芬 | 董事 | 本科 | 女 | 74 | 2011-08-26至2026-09-17 | 131.6万 | - | 2023-09-19 |
褚建庚 | 董事 | 本科 | 男 | 75 | 2011-08-26至2026-09-17 | 119.1万 | 2896万 | 2023-09-19 |
曾细华 | 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 53 | 2020-09-21至2026-09-17 | 89.79万 | 88.69万 | 2023-09-19 |
陈红兵 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2024-01-29至2026-09-17 | - | - | 2024-01-30 |
黄菊保 | 监事会主席 | - | 男 | 62 | 2020-09-21至2026-09-17 | 18.98万 | - | 2023-09-19 |
邓淑珍 | 监事 | - | 女 | 62 | 2020-09-21至2026-09-17 | 8.520万 | 5600 | 2023-09-19 |
刘春花 | 职工监事 | 高中 | 女 | 62 | 2011-08-21至2026-09-17 | 16.50万 | - | 2023-09-02 |
评论
煌上煌集团有限公司
统一社会信用代码913605037319709593法定代表人褚浚注册资本10000万人民币成立日期1999-11-03企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)人员规模20-99人登记状态存续工商注册
煌上煌集团有限公司
0
煌上煌集团有限公司
经营范围
公司经营范围包括产业投资管理;油茶树的种植(限分支机构凭许可证经营)等。
所获荣誉
2019年12月16日,入选“农业产业化国家重点龙头企业名单”。
2020年9月10日,入选全国工商联发布的2020中国制造业民营企业500强榜单,排名第499位。
2020年9月10日,
煌上煌集团有限公司
0
广东煌上煌食品有限公司
统一社会信用代码9144190079933131XM法定代表人褚浚注册资本2120万成立日期2007-03-08企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)人员规模100-499人登记状态存续工
广东煌上煌食品有限公司
0
陕西煌上煌食品有限公司
统一社会信用代码916104225902841455法定代表人褚浚注册资本1000万人民币成立日期2012-03-08企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99人登记状态存
陕西煌上煌食品有限公司
0
浙江煌上煌食品有限公司
统一社会信用代码91330411350200811R法定代表人褚浚注册资本5000万人民币成立日期2015-07-30企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号33041
浙江煌上煌食品有限公司
0
福建煌上煌食品有限公司
统一社会信用代码91350181691909167J法定代表人褚浚注册资本1000万人民币成立日期2009-07-13企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99人登记状态存续
福建煌上煌食品有限公司
0