陕西思宇信息技术股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘跟民 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 57 | 2015-12-10至今 | - | 2119万 | 2019-03-12 |
李晓刚 | 董事,总经理 | 中专 | 男 | 46 | 2015-12-10至今 | - | 48.33万 | 2019-03-12 |
冀志敏 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 40 | 2020-01-14至今 | - | - | 2020-03-23 |
杜利 | 董事,财务总监 | 本科 | 女 | 45 | 2018-12-28至今 | - | - | 2019-03-12 |
田瑜 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2017-01-25至今 | 0.00 | 3.5万 | 2018-12-28 |
宁晓岳 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 57 | 2015-12-10至今 | - | 35万 | 2019-03-12 |
王骞 | 监事 | 大专 | 男 | 44 | 2015-12-10至今 | - | 8.889万 | 2018-12-28 |
薛龙 | 职工监事 | 大专 | 男 | 47 | 2017-12-26至今 | - | - | 2018-12-28 |
郜燕 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 女 | 43 | 2018-01-04至今 | - | - | 2019-03-12 |
王慧志 | 副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2018-01-04至今 | - | - | 2019-03-12 |
评论
郑州宇思信息技术有限公司
成立于2020-11-16,注册资本为100万人民币,法定代表人为刘永生,经营状态为存续,工商注册号为410105001869811,注册地址为郑州市金水区信息学院路8号沃德花园15号楼三单元6层60
郑州宇思信息技术有限公司
0
上海泰宇信息技术股份有限公司
上海泰宇信息技术股份有限公司(曾用名:上海泰宇信息技术有限公司),成立于2011年,泰宇信息成员,位于上海市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本5140万人民币,超过了98%的上
上海泰宇信息技术股份有限公司
0
上海思亮信息技术股份有限公司
上海思亮信息技术股份有限公司(曾用名:上海思亮信息技术有限公司),成立于2002年,位于上海市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本3090万人民币,超过了97%的上海市同行,实缴
上海思亮信息技术股份有限公司
0
杭州思锐信息技术股份有限公司
杭州思锐信息技术股份有限公司(曾用名:杭州思锐网络有限公司),成立于2000年,思锐股份成员,位于浙江省杭州市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本1179.1736万人民币,超过
杭州思锐信息技术股份有限公司
0
上海齐思信息技术股份有限公司
上海齐思信息技术股份有限公司(曾用名:上海齐思信息技术有限公司),成立于2010年,位于上海市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本600万人民币,超过了83%的上海市同行,实缴资
上海齐思信息技术股份有限公司
0