珠海天威新材料股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贺良梅 | 董事长,董事 | 高中 | 男 | 65 | 2016-03-31至2025-07-06 | 0.00 | - | 2022-12-30 |
张涛 | 董事 | 博士 | 男 | 57 | 2016-03-26至2025-07-06 | 0.00 | - | 2022-12-30 |
田永中 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2016-03-26至2025-07-06 | - | - | 2022-12-30 |
袁自强 | 独立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2023-10-11至2025-07-06 | - | - | 2023-10-13 |
梁枫 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 51 | 2022-07-07至2025-07-06 | - | - | 2022-12-30 |
谢名优 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2020-02-01至2025-07-06 | - | - | 2022-12-30 |
邹艳娥 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 60 | 2020-07-01至2025-07-06 | - | - | 2022-12-30 |
李志方 | 独立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2019-06-25至2025-07-06 | - | - | 2022-12-30 |
甘耀成 | 董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2024-02-05至2025-07-06 | - | - | 2024-02-06 |
谢永红 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 54 | 2024-02-05至2025-07-06 | - | - | 2024-02-06 |
张春林 | 监事 | 大专 | 男 | 51 | 2024-02-05至2025-07-06 | - | - | 2024-02-06 |
李树锋 | 职工监事 | 本科 | 男 | 45 | 2016-03-26至2025-07-06 | - | - | 2022-12-30 |
FENGBINWANG | 副总经理 | 博士 | 男 | 47 | 2019-04-16至2025-07-06 | - | - | 2022-12-30 |
评论