杭州福斯特应用材料股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林建华 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 62 | 2012-12-01至2024-12-26 | 89.94万 | 2.509亿 | 2021-12-28 |
李敬科 | 独立董事 | 本科 | 男 | 47 | 2021-12-27至2024-12-26 | 15.00万 | - | 2021-12-28 |
孙文华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2021-12-27至2024-12-26 | 15.00万 | - | 2021-12-28 |
周光大 | 董事,总经理 | 博士 | 男 | 43 | 2018-12-27至2024-12-26 | 85.19万 | - | 2021-12-28 |
胡伟民 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 62 | 2012-12-01至2024-12-26 | 63.58万 | - | 2021-12-28 |
张虹 | 董事 | 大专 | 女 | 64 | 2012-12-01至2024-12-26 | 0.00 | - | 2021-12-28 |
刘梅娟 | 独立董事 | 博士 | 女 | 54 | 2020-10-30至2024-12-26 | 15.00万 | - | 2021-12-28 |
杨楚峰 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 43 | 2020-10-30至2024-12-26 | 53.36万 | - | 2021-12-28 |
孙明冬 | 监事 | 本科 | 女 | 43 | 2021-12-27至2024-12-26 | 56.27万 | - | 2021-12-28 |
周环清 | 职工监事 | 大专 | 男 | 42 | 2020-10-30至2024-12-26 | 32.91万 | - | 2021-12-28 |
许剑琴 | 副总经理,财务负责人 | 本科 | 女 | 54 | 2017-03-18至2024-12-26 | 78.35万 | - | 2021-12-28 |
潘建军 | 副总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2021-12-27至2024-12-26 | 77.06万 | - | 2021-12-28 |
熊曦 | 副总经理 | 博士 | 女 | 36 | 2021-12-27至2024-12-26 | 75.60万 | - | 2021-12-28 |
宋赣军 | 副总经理 | 中专 | 男 | 60 | 2014-10-28至2024-12-26 | 73.31万 | - | 2021-12-28 |
章樱 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 43 | 2017-03-29至2024-12-26 | 64.90万 | - | 2021-12-28 |
评论