天阳宏业科技股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧阳建平 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2015-08-20至2025-10-09 | 169.4万 | 8813万 | 2022-10-10 |
刘力 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-10-10至2025-10-09 | 12.00万 | - | 2022-10-10 |
王立华 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2022-10-10至2025-10-09 | 12.00万 | - | 2022-10-10 |
杨晓明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2018-08-20至2025-10-09 | 12.00万 | - | 2022-10-10 |
赵为 | 董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2023-09-21至2025-10-09 | 10.00万 | - | 2023-09-21 |
高新 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2023-07-25至2025-10-09 | 83.16万 | - | 2023-07-25 |
宋晓峰 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2015-08-20至2025-10-09 | 96.39万 | - | 2022-10-10 |
林敏玲 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 45 | 2022-10-10至2025-10-09 | 76.58万 | - | 2022-10-10 |
杨秋云 | 监事 | 硕士 | 女 | 50 | 2022-10-10至2025-10-09 | 84.39万 | - | 2022-10-10 |
毛乐君 | 监事 | 大专 | 男 | 46 | 2022-10-10至2025-10-09 | 79.90万 | - | 2022-10-10 |
张庆勋 | 副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 51 | 2022-10-10至2025-10-09 | 131.4万 | - | 2022-10-10 |
李亚宁 | 副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2015-08-20至2025-10-09 | 110.0万 | - | 2022-10-10 |
甘泉 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2022-10-10至2025-10-09 | 81.27万 | - | 2022-10-10 |
徐健 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2020-09-08至2025-10-09 | 111.0万 | - | 2022-10-10 |
李晓刚 | 副总经理 | 大专 | 男 | 56 | 2015-08-20至2025-10-09 | 110.1万 | - | 2022-10-10 |
周传文 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2015-08-20至2025-10-09 | 100.8万 | - | 2022-10-10 |
评论
旭阳宏业化工
旭阳集团是全球领先的焦炭和化工产品的生产商和供应商、河北省“十二五”期间重点培育的千亿级企业。拥有煤炭、焦炭、化工、贸易四大业务板块,年产值约300亿元。2012年,旭阳集团名列“中国企业500强”第
旭阳宏业化工
0
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(曾用名:无锡鑫宏业特塑线缆有限公司),成立于2004年,位于江苏省无锡市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本9709.86万人民币,实缴资本728
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
0
浙江宏业农装科技股份有限公司
企业类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)登记状态存续统一社会信用代码91331000255498998F法定代表人莫丹君成立日期1997-11-17注册资本3000万人民币工商注册号33108
浙江宏业农装科技股份有限公司
0