湖北洪湖生态农业股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李武 | 董事长,董事,总经理 | 中专 | 男 | 63 | 2019-06-06至2025-05-29 | 0.00 | - | 2022-06-06 |
陈海明 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2022-05-30至2025-05-29 | - | - | 2022-05-30 |
宋华浠 | 董事 | 本科 | 男 | 27 | 2022-05-30至2025-05-29 | - | - | 2022-05-30 |
黄思憬 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2022-05-30至2025-05-29 | - | - | 2022-05-30 |
李俊 | 独立董事 | 大专 | 男 | 60 | 2022-05-30至2025-05-29 | - | - | 2022-05-30 |
宋晓宇 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 38 | 2017-05-26至2025-05-29 | - | - | 2022-06-06 |
李尚辉 | 董事,财务总监 | 大专 | 男 | 66 | 2019-06-06至2025-05-29 | - | - | 2022-06-06 |
郑增祥 | 董事 | 大专 | 男 | 56 | 2019-06-06至2025-05-29 | - | - | 2022-05-30 |
吴张 | 独立董事 | - | - | - | 2017-05-26至2025-05-29 | - | - | 2022-05-30 |
邱伟健 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 32 | 2022-06-06至2025-05-29 | - | - | 2022-06-06 |
梁炳林 | 监事 | - | - | - | 2022-05-30至2025-05-29 | 0.00 | - | 2022-05-30 |
李国庆 | 职工监事 | 大专 | 男 | 29 | 2022-05-30至2025-05-29 | - | - | 2022-05-30 |
评论