宁波能之光新材料科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张发饶 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 61 | 2016-12-11至2026-08-24 | - | 895.7万 | 2023-08-28 |
周海滨 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2023-08-25至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
曾庆东 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2016-12-11至2026-08-24 | 0.00 | 72万 | 2023-08-28 |
施振中 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2023-08-25至2026-08-24 | - | 53.16万 | 2023-08-28 |
蓝传峰 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 大专 | 男 | 51 | 2024-05-08至2026-08-24 | - | 2.922万 | 2024-05-09 |
陈连勇 | 独立董事 | 本科 | 男 | 49 | 2020-08-08至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
陈军 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2020-08-08至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
易凌 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 64 | 2016-12-11至2026-08-24 | 0.00 | - | 2023-08-28 |
段建伟 | 监事 | 本科 | 男 | 37 | 2023-08-25至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
葛晓辉 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-08-08至2026-08-24 | - | 1.461万 | 2023-08-10 |
王月先 | 财务总监 | 本科 | 女 | 44 | 2020-08-08至2026-08-24 | - | 6.48万 | 2023-08-28 |
孙维华 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 57 | 2023-08-25至2026-08-24 | - | 3.653万 | 2023-08-28 |
评论