深圳雷曼光电科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李漫铁 | 董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 56 | 2009-10-25至2024-10-21 | 69.08万 | 5449万 | 2021-10-23 |
王丽珊 | 副董事长,董事 | 大专 | 女 | 79 | 2009-10-25至2024-10-21 | 8.750万 | 3847万 | 2021-10-23 |
左剑铭 | 董事,董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 男 | 53 | 2021-05-18至2024-10-21 | 66.53万 | - | 2021-10-23 |
李琛 | 董事 | 硕士 | 女 | 51 | 2024-02-26至2024-10-21 | 0.00 | 453.1万 | 2024-02-26 |
李冉 | 独立董事 | 本科 | 男 | 47 | 2024-05-10至2024-10-21 | - | - | 2024-05-10 |
廖朝晖 | 独立董事 | 博士 | 女 | 57 | 2021-10-22至2024-05-10 | 9.000万 | - | 2024-05-10 |
金鹏 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2018-10-22至2024-10-21 | 9.000万 | - | 2021-10-23 |
周玉华 | 独立董事 | 本科 | 男 | 56 | 2018-10-22至2024-10-21 | 9.000万 | - | 2021-10-23 |
周杰 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 48 | 2021-10-22至2024-10-21 | 58.68万 | - | 2021-10-23 |
陈红星 | 监事 | 大专 | 男 | 53 | 2021-10-22至2024-10-21 | 29.96万 | - | 2021-10-23 |
张茏 | 职工监事 | 本科 | 女 | 45 | 2019-10-16至2024-10-21 | 38.14万 | - | 2021-10-23 |
张琰 | 财务总监 | 硕士 | 女 | 54 | 2019-05-27至2024-10-21 | 55.34万 | - | 2021-10-23 |
评论
深圳雷曼光电科技股份有限公司
深圳雷曼光电科技股份有限公司(曾用名:深圳雷曼光电科技有限公司),成立于2004年,雷曼光电成员,位于广东省深圳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本41951.00
深圳雷曼光电科技股份有限公司
0
惠州雷曼光电科技有限公司
统一社会信用代码91441300557256839W法定代表人李漫铁注册资本10000万成立日期2010-06-08企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模500-999人登记状态
惠州雷曼光电科技有限公司
0
雷曼光电Ledman
成立于2004年,国内领先的LED高科技产品及解决方案提供商,雷曼光电专注于8K超高清视频产业,助力5G+8K发展,以基于COB先进技术的8KMicroLED超高清显示产品为龙头,联动打造LED全
雷曼光电Ledman
0
广州雷曼光电科技有限公司
统一社会信用代码91440101MA9UMR098C法定代表人梁斐注册资本3000万人民币成立日期2020-06-19企业类型有限责任公司(法人独资)登记状态存续工商注册号44010400326040
广州雷曼光电科技有限公司
0
浙江水晶光电科技股份有限公司深圳分公司
统一社会信用代码91440300MA5FAR0LXP法定代表人王震宇成立日期2018-09-14企业类型股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)登记状态存续工商注册号440300205456990
浙江水晶光电科技股份有限公司深圳分公司
0