东北高速公路股份有限公司主要成员
一共
20个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙熠嵩 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2008-06-30至今 | 20.55万 | - | 2010-03-16 |
韩增义 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2008-08-31至今 | 5.000万 | - | 2010-03-16 |
郑海军 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 65 | 2008-06-30至今 | 5.180万 | - | 2010-03-16 |
董平如 | 独立董事 | - | 男 | 77 | 2008-06-30至今 | 7.020万 | - | 2010-03-16 |
徐鹏 | 董事 | 硕士 | 男 | 62 | 1999-07-20至今 | 21.50万 | - | 2010-03-16 |
王兆君 | 独立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2003-05-27至今 | 7.020万 | - | 2010-03-16 |
刘玉生 | 董事 | 本科 | 男 | 67 | 2008-06-30至今 | 5.000万 | - | 2010-03-16 |
孟杰 | 董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2008-06-30至今 | 5.000万 | - | 2010-03-16 |
王景贵 | 董事 | 大专 | 男 | 74 | 2008-08-31至今 | 16.95万 | - | 2010-03-16 |
陈守东 | 独立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2008-08-31至今 | 6.700万 | - | 2010-03-16 |
王彦春 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2008-08-31至今 | 5.360万 | - | 2010-03-16 |
崔凤臣 | 董事 | 硕士 | 男 | 64 | 2003-05-27至今 | 5.360万 | - | 2010-03-16 |
刘德权 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2008-08-31至今 | 6.490万 | - | 2010-03-16 |
刘先福 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 60 | 2008-06-30至今 | 4.820万 | - | 2010-03-16 |
董志 | 监事 | 硕士 | 男 | 44 | 2008-06-30至今 | 5.000万 | - | 2010-03-16 |
刘霄雷 | 监事 | 硕士 | 女 | 53 | 2008-06-30至今 | 5.000万 | - | 2010-03-16 |
孟晓飞 | 监事 | - | - | - | 2008-08-31至今 | 5.000万 | - | 2010-03-16 |
马光敏 | 职工监事 | 本科 | 女 | 66 | 2009-05-18至今 | 9.620万 | - | 2010-03-16 |
付涛 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 53 | 2009-05-18至今 | 14.00万 | - | 2010-03-16 |
侯彦龙 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 59 | 2008-06-30至今 | 12.64万 | - | 2010-03-16 |
评论