广州市人民印刷厂股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈国栋 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 45 | 2023-11-29至2024-10-11 | - | - | 2023-11-29 |
李志 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2021-10-12至2024-10-11 | - | - | 2021-10-14 |
梁信 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 45 | 2021-10-12至2024-10-11 | - | - | 2023-11-29 |
郑茹月 | 董事 | 本科 | 女 | 41 | 2021-10-12至2024-10-11 | - | - | 2021-10-14 |
刘锋 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2021-10-12至2024-10-11 | - | - | 2021-10-14 |
欧阳兰花 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 46 | 2021-10-13至2024-10-11 | - | - | 2021-10-14 |
何德嘉 | 监事 | 本科 | 男 | 37 | 2021-10-12至2024-10-11 | - | - | 2021-10-14 |
王诗雨 | 职工监事 | 本科 | 女 | 36 | 2018-06-04至2024-10-11 | - | - | 2021-09-10 |
黄嘉丽 | 财务负责人 | - | 女 | 46 | 2021-03-24至今 | - | - | 2021-03-26 |
史志雄 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2022-04-24至2024-10-11 | - | - | 2022-04-25 |
评论
广州市人民印刷厂股份有限公司
广州市人民印刷厂股份有限公司(曾用名:广州市人民印刷厂),成立于1986年,广州轻工工贸集团成员,位于广东省广州市,是一家以从事印刷和记录媒介复制业为主的企业。企业注册资本5000万人民币,超过了99
广州市人民印刷厂股份有限公司
0
人民印刷厂综合楼
物业公司自行管理开发商单位自建小区地址江苏省/盐城市/大丰区/大丰经济开发区/幸福东大街,近五金巷物业类型公寓住宅权属类别商品房住宅竣工时间2015年产权年限70年总户数90户总建面积暂无容积率1.2
人民印刷厂综合楼
0
人民印刷厂小区
物业公司业主自管开发商单位自建小区地址新民中路物业类型公寓住宅权属类别商品房住宅竣工时间2006年产权年限70年总户数24户总建面积暂无容积率1.20绿化率30.0%建筑类型多层所属商圈太阳城统一供暖
人民印刷厂小区
0
广州市亚华印刷厂有限责任公司
食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)
广州市亚华印刷厂有限责任公司
0
广州市广百股份有限公司
广州市广百股份有限公司(曾用名:广州市广州百货大厦),成立于1990年,广州岭南商旅投资集团成员,位于广东省广州市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本70403.8932万人民币,超过了99%
广州市广百股份有限公司
0
印刷厂小区
物业公司业主自管开发商单位自建小区地址山西省/大同市/灵丘县/武灵镇/新华东街物业类型公寓住宅权属类别商品房住宅竣工时间2005年产权年限70年总户数24户总建面积暂无容积率1.20绿化率30.0%建
印刷厂小区
0
印刷厂家属楼
物业公司暂无开发商暂无小区地址内蒙古自治区/呼伦贝尔市/牙克石市/胜利街道/通河东街物业类型公寓住宅权属类别商品房住宅竣工时间暂无产权年限其它总户数暂无总建面积暂无容积率暂无绿化率暂无建筑类型多层所属
印刷厂家属楼
0
印刷厂宿舍
物业公司物业自管开发商暂无小区地址山东省/济南市/莱芜区/凤城街道/凤城西大街物业类型公寓住宅权属类别商品房住宅竣工时间暂无产权年限70年总户数104户总建面积暂无容积率暂无绿化率暂无建筑类型多层所属
印刷厂宿舍
0