万凯新材料股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈志刚 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2019-04-22 至 2026-04-20 | 238.8万 | 3384万 | 2023-04-22 |
肖海军 | 副董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2020-03-26 至 2026-04-20 | 187.9万 | 750万 | 2023-04-22 |
高强 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 男 | 52 | 2020-10-26 至 2026-04-20 | 109.8万 | - | 2023-04-22 |
邱增明 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 55 | 2020-03-26 至 2026-04-20 | 347.7万 | 112.5万 | 2023-04-22 |
祝卸和 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 68 | 2020-03-26 至 2026-04-20 | 8.800万 | - | 2023-04-22 |
章击舟 | 独立董事 | 本科 | 男 | 48 | 2020-03-26 至 2026-04-20 | 8.800万 | - | 2023-04-22 |
陈国平 | 独立董事 | 本科 | 男 | 67 | 2020-03-26 至 2026-04-20 | 8.800万 | - | 2023-04-22 |
吕恩君 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 41 | 2020-03-26 至 2026-04-20 | 63.05万 | - | 2023-04-22 |
华云 | 监事 | 本科 | 男 | 44 | 2020-03-26 至 2026-04-20 | 34.11万 | - | 2023-04-22 |
曹爱兵 | 监事 | 大专 | 男 | 45 | 2020-03-26 至 2026-04-20 | 32.46万 | - | 2023-04-22 |
章延举 | 副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2022-10-26 至 2026-04-20 | 59.89万 | - | 2023-04-22 |
陈灿忠 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2023-09-19 至 2026-04-20 | 54.02万 | - | 2023-09-20 |
评论