浙江佳乐科仪股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖海乐 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2015-08-20至2024-11-09 | - | 2663万 | 2021-11-26 |
顾月刚 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2018-11-02至2024-11-09 | - | - | 2021-11-26 |
王双伟 | 董事 | - | 女 | 48 | 2015-08-20至2024-11-09 | - | 1682万 | 2021-11-26 |
潘峰 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2019-05-10至2024-11-09 | - | - | 2021-11-26 |
刘国平 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 大专 | 男 | 54 | 2021-11-25至2024-11-09 | - | - | 2022-08-25 |
张国荣 | 监事会主席 | 小学 | 男 | 64 | 2015-08-20至2024-11-09 | 0.00 | 316.3万 | 2021-11-26 |
邱宇勤 | 监事 | 大专 | 女 | 32 | 2021-11-25至2024-11-09 | - | - | 2021-11-26 |
黄分 | 监事 | 大专 | 女 | 35 | 2022-09-29至2024-11-09 | - | - | 2022-09-29 |
李兴 | 职工监事 | 大专 | 男 | 35 | 2022-12-21至2024-11-09 | - | - | 2022-12-21 |
吴佳伟 | 职工监事 | 大专 | 男 | 35 | 2021-11-25至2024-11-09 | - | - | 2021-11-26 |
张晓丽 | 副总经理 | 本科 | 女 | 38 | 2021-05-26至2024-11-09 | - | - | 2021-11-26 |
肖宁 | 副总经理 | 中专 | 男 | 49 | 2021-05-26至2024-11-09 | - | - | 2021-11-26 |
评论