安徽兆尹信息科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尹留志 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 42 | 2007-07-18至2024-07-15 | 103.3万 | 2300万 | 2023-05-30 |
镇磊 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 41 | 2015-07-27至2024-07-15 | 55.33万 | 157.3万 | 2023-05-30 |
陈烁 | 董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2021-11-08至2024-07-15 | - | - | 2023-05-30 |
胡勇 | 董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2023-03-10至2024-07-15 | - | - | 2023-05-30 |
胡太忠 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-02-01至2024-07-15 | 5.000万 | - | 2023-05-30 |
刘杰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 43 | 2020-02-01至2024-07-15 | 5.000万 | - | 2023-05-30 |
陈高才 | 独立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2023-03-10至2024-07-15 | - | - | 2023-05-30 |
卢鹏 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2019-02-01至2024-07-15 | 84.34万 | 90.7万 | 2023-05-30 |
何成弥 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2015-07-27至2024-07-15 | 72.16万 | 81.95万 | 2023-05-30 |
李玲 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 38 | 2016-07-19至2024-07-15 | 38.31万 | - | 2023-05-30 |
涂汀 | 监事 | 本科 | 男 | 48 | 2020-08-01至2024-07-15 | 32.49万 | - | 2023-05-30 |
王平一 | 监事 | 本科 | 男 | 41 | 2020-08-01至2024-07-15 | 30.08万 | - | 2023-05-30 |
谈晓玉 | 财务总监 | 本科 | 女 | 50 | 2011-09-01至2024-07-15 | 49.93万 | - | 2023-05-30 |
吴杰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2016-07-26至2024-07-15 | 65.16万 | 121.8万 | 2023-05-30 |
评论
安徽博约信息科技股份有限公司
安徽博约信息科技股份有限公司(曾用名:安徽博约信息科技有限责任公司),成立于2010年,位于安徽省合肥市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本1094.694万人民币,超过了95%
安徽博约信息科技股份有限公司
0
尹兆林
尹兆林在茂名石化博贺港储运有限公司担任法人,该公司注册时间为2016-09-06;尹兆林在茂名石化博贺港储运有限公司、茂名新金明石油有限公司担任高管;尹兆林的合作伙伴有:杨越、许军、马永生、TIANH
尹兆林
0