杭州潜阳科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施衍 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2016-09-01 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
边江 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 61 | 2009-11-11 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
于燕春 | 董事 | 大专 | 女 | 61 | 2016-09-01 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
李斌 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2016-09-01 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
许孝良 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2020-04-28 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
金鑫 | 独立董事 | 博士 | 女 | 39 | 2023-08-14 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
方钟 | 独立董事 | 本科 | 男 | 38 | 2024-04-29 至 2026-08-13 | - | - | 2024-04-30 |
陆俊 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 53 | 2020-04-28 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
陶伟民 | 监事 | 中专 | 男 | 51 | 2020-04-28 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
陈强兵 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 46 | 2020-04-28 至 2026-08-13 | - | - | 2023-07-27 |
杨建丽 | 财务总监 | 大专 | 女 | 56 | 2020-04-28 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
陈勤勇 | 副总经理 | 本科 | 男 | 59 | 2020-04-28 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
孙云波 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2020-04-28 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
诸葛建卫 | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2020-04-28 至 2026-08-13 | - | - | 2023-08-15 |
丁宁 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 34 | 2020-04-28 至 2026-08-13 | - | 13.33万 | 2023-08-15 |
评论