石家庄科林电气股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张成锁 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 66 | 2014-08-30至今 | 92.62万 | 2514万 | 2020-09-12 |
李砚如 | 副董事长,董事 | - | 男 | 70 | 2014-08-30至今 | 12.00万 | 1463万 | 2020-09-12 |
邓路 | 独立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2020-09-11至今 | 6.000万 | - | 2020-09-12 |
屈国旺 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2014-08-30至今 | 89.82万 | 1435万 | 2020-09-12 |
董彩宏 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 58 | 2014-08-30至今 | 87.79万 | 532万 | 2020-09-12 |
姜齐荣 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2017-09-12至今 | 6.000万 | - | 2020-09-12 |
张宏亮 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2018-08-02至今 | 6.000万 | - | 2020-09-12 |
邱士勇 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 55 | 2014-08-30至今 | 85.66万 | 632.2万 | 2020-09-12 |
张楠 | 监事 | 本科 | 男 | 37 | 2020-09-11至今 | 18.05万 | - | 2020-09-12 |
冯东泽 | 职工监事 | 大专 | 女 | 39 | 2014-08-15至今 | 11.13万 | - | 2020-09-12 |
宋建玲 | 董事会秘书,副总经理,财务总监 | 本科 | 女 | 49 | 2014-08-30至今 | 66.74万 | 50.1万 | 2022-07-21 |
王永 | 副总经理 | 大专 | 男 | 55 | 2014-08-30至今 | 87.79万 | 264.5万 | 2020-09-12 |
陈贺 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2022-11-22至今 | 73.88万 | 56万 | 2022-11-23 |
评论
石家庄科林电气股份有限公司
石家庄科林电气股份有限公司(曾用名:石家庄科林盾自动化有限公司),成立于2000年,科林电气成员,位于河北省石家庄市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本22709.414万人民币
石家庄科林电气股份有限公司
0
科林电气
石家庄科林电气股份有限公司成立于2000年,经过十余年的持续健康发展,科林已经成为电力行业的优秀设备供应商和服务商,是为电力行业、公共事业及大型行业客户提供电力系统一、二次完整解决方案、优质产品和服务
科林电气
0
科林电气KE
成立于2000年,电力行业知名设备供应商和服务商,集电力产品研发、生产、销售、服务为一体的企业,产品广泛应用于电力/采矿/煤炭/冶金/石油/制药等领域科林电气成立于2000年,是一家集电力产品研发、生
科林电气KE
0
石家庄科林电气设备有限公司
统一社会信用代码91130185772773492E法定代表人张成锁注册资本50008万人民币成立日期2005-06-27企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)人员规模100-499人登记
石家庄科林电气设备有限公司
0
天津科林电气有限公司
统一社会信用代码91120116569312615B法定代表人张成锁注册资本1075万成立日期2011-02-21企业类型有限责任公司人员规模20-99人登记状态存续工商注册号120191000079
天津科林电气有限公司
0
石家庄科林电力设计院有限公司
统一社会信用代码91130185320139327R法定代表人任月吉注册资本5000万人民币成立日期2014-12-23企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99人登记状态
石家庄科林电力设计院有限公司
0
石家庄科林新能源科技有限公司
统一社会信用代码91130185MA09RTP197法定代表人魏志坚注册资本1000万人民币成立日期2018-02-13企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号1301
石家庄科林新能源科技有限公司
0