畅越飞平有色金属储运(上海)股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张霞 | 董事长,董事 | 高中 | 女 | 48 | 2017-03-05至2026-05-31 | - | 1890万 | 2023-06-02 |
严洪强 | 董事,总经理 | 高中 | 男 | 43 | 2017-03-05至2026-05-31 | - | - | 2023-06-02 |
张仁林 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 大专 | 男 | 40 | 2017-03-05至2026-05-31 | - | - | 2023-06-02 |
朱玲珠 | 董事 | 初中 | 女 | 52 | 2018-04-08至2026-05-31 | 0.00 | - | 2023-06-02 |
郑继友 | 董事 | 大专 | 男 | 47 | 2017-03-05至2026-05-31 | - | - | 2023-06-02 |
杨海峰 | 监事会主席 | 中专 | 男 | 54 | 2020-05-12至2026-05-31 | - | - | 2023-06-02 |
刘云珍 | 监事 | 大专 | 女 | 62 | 2017-03-05至2026-05-31 | - | - | 2023-06-02 |
郭彬 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2017-03-05至2026-05-31 | - | - | 2023-05-11 |
评论