江苏中晟高科环境股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程国鹏 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2022-01-27至2026-04-06 | 0.00 | - | 2023-12-25 |
单秀华 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2021-06-21至2026-04-06 | 60.00万 | - | 2023-04-10 |
贺喜明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2023-04-07至2026-04-06 | 4.740万 | - | 2023-04-10 |
易永健 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2023-04-07至2026-04-06 | 4.740万 | - | 2023-04-10 |
侯浩杰 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2023-04-07至2026-04-06 | 4.740万 | - | 2023-04-10 |
徐栋 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2022-04-06至2026-04-06 | 0.00 | - | 2023-04-10 |
高倩茜 | 董事 | 硕士 | 女 | 40 | 2024-01-25至2026-04-06 | - | - | 2024-01-26 |
顾永华 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2024-01-25至2026-04-06 | - | - | 2024-01-26 |
杨惠芳 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 52 | 2022-04-06至2026-04-06 | 0.00 | - | 2023-04-10 |
沈维新 | 监事 | 大专 | 男 | 38 | 2021-05-13至2026-04-06 | 24.66万 | - | 2023-04-10 |
马建新 | 职工监事 | 中专 | 男 | 62 | 2014-02-22至2026-04-06 | 10.05万 | - | 2023-04-10 |
陈桂云 | 财务总监 | 本科 | 男 | 38 | 2021-04-22至2026-04-06 | 50.00万 | - | 2023-04-10 |
高琦 | 副总经理 | 大专 | 男 | 56 | 2014-02-22至2026-04-06 | 46.00万 | - | 2023-04-10 |
穆玉军 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2018-08-23至2026-04-06 | 46.00万 | - | 2023-04-10 |
评论