德州可恩口腔医院股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万少华 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2012-08-12至2024-12-25 | - | 3605万 | 2021-12-28 |
焦守明 | 董事,财务负责人 | 硕士 | 男 | 40 | 2021-12-26至2024-12-25 | - | 13.61万 | 2021-12-28 |
王洪刚 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 40 | 2015-08-07至2024-12-25 | - | 64.03万 | 2021-12-28 |
亓庆国 | 董事 | 博士 | 男 | 52 | 2012-08-24至2024-12-25 | - | 52.85万 | 2021-12-28 |
万金华 | 董事 | 大专 | 男 | 38 | 2015-08-07至2024-12-25 | - | 112.8万 | 2021-12-28 |
姬涛 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 52 | 2021-12-26至2024-12-25 | - | 54.76万 | 2021-12-28 |
张强强 | 监事 | 本科 | 男 | 38 | 2021-12-26至2024-12-25 | - | 4.524万 | 2021-12-28 |
张军 | 职工监事 | - | - | - | 2017-07-24至2024-12-25 | - | - | 2021-12-10 |
赵廷旺 | 副总经理 | 中专 | 男 | 48 | 2021-12-26至2024-12-25 | - | - | 2021-12-28 |
方建华 | 副总经理 | 大专 | 男 | 43 | 2019-01-02至2024-12-25 | - | - | 2021-12-28 |
周朕隽 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 40 | 2021-12-26至2024-12-25 | - | 14.03万 | 2021-12-28 |
评论
德州可恩口腔医院股份有限公司
德州可恩口腔医院股份有限公司(曾用名:德州可恩口腔医院有限公司),成立于2011年,可恩口腔成员,位于山东省德州市,是一家以从事卫生为主的企业。企业注册资本8000万人民币,超过了99%的山东省同行,
德州可恩口腔医院股份有限公司
0
浙江信达可恩消防股份有限公司
生产销售自动火灾报警系统,气体灭火系统,泡沫灭火系统,自动喷水灭火系统,高楼救生器,消防、安防设备器材(上述产品凭有效的许可证生产),工业设备自动化控制系统设备;消防设施工程安装调试;消防设施专项工程
浙江信达可恩消防股份有限公司
0
恩可社区
恩可社区是内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为150627100002,居民身份证号码前6位为150627。邮政编码为014300,长途电话区
恩可社区
0
德州银行股份有限公司
银行介绍
德州银行原名德州市商业银行,成立于2004年12月7日,是中国银监会成立后获准开业的首家城市商业银行,2010年4月23日,经中国银监会批准,更名德州银行。此次成功更名,标志着我行在地方性银行向区域性银行、全国性银行的战略发展进程中迈出了具有里程碑意义的一步。截止2010年底,我行资产总额达175.66亿元人民币,各项存款余额达154.57亿元、各项贷款余额达104.67亿元。6年多
德州银行股份有限公司
0