亚钾国际投资(广州)股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭柏春 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-01-10 至 2026-01-30 | 328.5万 | 300万 | 2023-02-02 |
刘冰燕 | 代董事长,董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 43 | 2024-04-28 至 今 | 298.8万 | 80万 | 2024-04-30 |
王全 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-01-31 至 2026-01-30 | 146.9万 | - | 2023-02-01 |
郑友业 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 39 | 2020-01-10 至 2026-01-30 | 210.3万 | 80万 | 2023-02-02 |
薛跃冬 | 董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2020-01-10 至 2026-01-30 | 6.000万 | - | 2023-02-01 |
赵天博 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2020-01-10 至 2026-01-30 | 50.00万 | - | 2023-02-01 |
潘同文 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2020-01-10 至 2026-01-30 | 50.00万 | - | 2023-02-01 |
杨运杰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2023-06-20 至 2026-01-30 | 26.53万 | - | 2023-06-21 |
朱武祥 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2022-07-14 至 2026-01-30 | 50.00万 | - | 2023-02-01 |
柳金宏 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 53 | 2022-09-27 至 2026-01-30 | 0.00 | - | 2023-02-02 |
彭志云 | 监事 | 硕士 | 男 | 55 | 2020-01-10 至 2026-01-30 | 4.720万 | - | 2023-02-01 |
肖妞娟 | 职工监事 | 本科 | 女 | 47 | 2020-01-10 至 2026-01-30 | 28.71万 | - | 2023-02-01 |
苏学军 | 副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 47 | 2019-07-17 至 2026-01-30 | 200.6万 | 80万 | 2023-02-02 |
马英军 | 总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2021-03-22 至 2026-01-30 | 239.4万 | 100万 | 2023-02-02 |
刘永刚 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 34 | 2023-02-01 至 2026-01-30 | 229.4万 | 60万 | 2023-02-02 |
评论