上海生农生化制品股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毕强 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 64 | 2016-08-28至2025-09-22 | - | 2145万 | 2022-09-23 |
徐海燕 | 董事,总经理 | 硕士 | 女 | 46 | 2019-09-23至2025-09-22 | - | 49.56万 | 2022-09-23 |
郭聪 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 60 | 2016-08-28至2025-09-22 | - | 126.4万 | 2022-09-23 |
董建生 | 董事 | 大专 | 男 | 59 | 2016-08-28至2025-09-22 | - | 1998万 | 2022-09-23 |
陈岗 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2020-06-15至2025-09-22 | - | - | 2022-09-23 |
王健 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2023-04-26至2025-09-22 | - | - | 2023-04-26 |
徐玲华 | 监事会主席 | 中专 | 女 | 70 | 2019-09-23至2025-09-22 | - | 67.56万 | 2022-09-23 |
杭岩 | 监事 | 大专 | 女 | 53 | 2019-09-23至2025-09-22 | - | 7.56万 | 2022-09-23 |
苑志军 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2019-09-06至2025-09-22 | - | 3600 | 2022-09-08 |
李芬 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 42 | 2020-04-16至2025-09-22 | - | - | 2022-09-23 |
林军 | 副总经理 | 大专 | 男 | 55 | 2022-09-23至2025-09-22 | - | - | 2022-09-23 |
吴彦均 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 37 | 2022-09-23至2025-09-22 | - | - | 2022-09-23 |
评论
上海生农生化制品股份有限公司
上海生农生化制品股份有限公司(曾用名:上海生农生化制品有限公司),成立于2002年,上海生农成员,位于上海市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本6874.164万人民币,超过
上海生农生化制品股份有限公司
0
郑州农达生化制品有限公司
培养基系列产品、复硝酚钠、农药及相关肥料的生产销售(凭相关有效许可证批准的项目经营);生物科学技术的研发、技术服务、技术咨询及技术转让;园林养护用品的研发、生产及销售;进出口贸易。(涉及许可经营项目,
郑州农达生化制品有限公司
0
上海农乐生化制品销售有限公司
统一社会信用代码9131011776163944X4法定代表人冯镇泰注册资本20000万人民币成立日期2004-04-24企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号31
上海农乐生化制品销售有限公司
0
哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司
按安全生产许可证编号(黑)WH安许证字【2019】0142号核定的经营范围经营圣耐施(乳剂)、害虫毙(乳剂)、立枯克星(粉剂)、30%多·福·克悬浮种衣剂、15%福·克悬浮种衣剂※(安全生产许可证有效
哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司
0
广州市中通生化制品有限公司
日用化学产品制造;机械电气设备制造;日用品销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品批发;化妆品批发;医护人员防护用品
广州市中通生化制品有限公司
0
振兴生化股份有限公司
生物化工;制药工业设备;医用卫生材料;医药项目、生物技术开发项目的投资、咨询及技术推广;电子产品信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
振兴生化股份有限公司
0
上海生众信息技术有限公司
成立于2009-09-29,注册资本为100万人民币,法定代表人为王春龙,经营状态为存续,工商注册号为310110000503206,注册地址为上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1512-8室,经营范围
上海生众信息技术有限公司
0